东风汽车部件_东风汽车标准件厂
1.湖北十堰东风二汽
2.请问各位网友:你们谁知道国内紧固件排名前5,和国际排名前五的。。。拜托啦,,
3.(50分)求十堰所有东风厂的全称。
4.请知道东风汽车公司周文杰的情况?
向右的箭头表示:工厂旧名改成新名。
20厂(通用铸锻厂),
21厂(设备修造厂),
22厂(设备制造厂),
23厂(刃量具厂),
24厂(动力厂),
25厂(冲压模具厂→东风模具冲压技术有限公司),
27厂(热电厂,即火力发电厂),湖北汽车工业学院对面,
28厂(煤气厂),
40厂(车身厂),
42厂(车轮厂),
43厂(总装配厂),
44厂(车箱厂),
45厂(底盘零件厂),
46厂(钢板弹簧厂),
47厂(木材加工厂),
48厂(铸造一厂),
49厂(发动机厂),
50厂(铸造二厂),
51厂(车桥厂,东风德纳车桥有限公司)
54厂(传动轴厂),
59厂(变速箱厂→东风汽车变速箱有限公司),
60厂(水箱厂,东风贝洱热系统有限公司)
61厂(标准件厂),
62厂(化油器厂),现代汽车一般都用电子燃油喷射。莫非化油器厂已经倒闭了?
64厂(轴瓦厂)。
以上内容,有些工厂只写了旧名,没写新名。
湖北十堰东风二汽
年09月-1989年09月 中国科技大学系统科学与管理科学系学生;
1989年10月-1996年02月 东风汽车公司党校企业管理教研室教师(其间:1989年11月-1990年2月东风汽车公司标准件厂单轴车间锻炼,1992年1月-1992年12月 东风仪表厂挂职锻炼,任体改办副主任,经营办副主任,1994年9月-1996年9月 中南财经大学工商管理硕士专业在职学习);
1996年02月-1998年02月 十堰市张湾区党组成员、副区长;
1998年02月-2000年02月 十堰市副秘书长,市办党组成员;
2000年02月-2001年12月 十堰市经贸委主任、工委书记;
2001年12月-2003年11月 湖北省经济贸易委员会副主任、党组成员;
2003年11月-2008年12月 湖北省经济委员会(省中小企业发展局)副主任(副局长)、党组成员(其间:2004年11月-2004年12月 湖北省委党校地厅级干部进修班学员;2005年7月-2008年7月 援疆,任新疆博尔塔拉蒙古自治州党委副书记、湖北省第三批援疆工作队领队);
2008年12月-2009年04月 湖北旅游发展投资有限公司总经理、党委委员(正厅);
2009年05月-2011年06月 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理、党委委员(其间:2005年9月-2009年6月 武汉大学行政管理专业管理学博士研究生在职学习);
2011年06月-2011年11月 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理、党委副书记;
2011年11月-2011年12月 宜昌市委副书记
2011年12月宜昌市委副书记、市委书记。
2015年9月任湖北省质量技术监督局党组书记、局长。
请问各位网友:你们谁知道国内紧固件排名前5,和国际排名前五的。。。拜托啦,,
20 通用铸锻厂
21 专用设备厂
22 设备制造厂
23 刃量具厂
24 动力设备厂
25 冲模厂
26 水 厂
27 热电厂
28 煤气厂
40 车身厂
41 车架厂
42 车轮厂
43 总装厂
44 车箱厂 -现为东风专用汽车有限公司
45 制泵厂
46 钢板弹簧厂
47 非金属件厂(内饰件)
48 铸造一厂
49 发动机厂
50 铸造二厂
51 车桥厂
52 锻造厂
54 传动轴厂
55 精密铸造厂
56 粉末冶金厂
57 柴油发动机厂/东风康明斯
58 铸造三厂
59 变速箱厂
60 散热器厂
61 标准件厂
62 化油器厂 ——现为东风制动系统公司
63 仪表厂
64 活塞轴瓦厂 参考://zhidao.baidu/question/156871792.html
(50分)求十堰所有东风厂的全称。
不知道具体的排名,但是国内做的比较大的如:
(1)常熟标准件厂;(2)上海标五高强度紧固件有限公司;(3)宁波金鼎紧固件有限公司;(4)晋亿实业股份有限公司;(5)浙江乍浦实业股份有限公司;(6)云南通海林海标准件有限公司;(7)宁波永宏紧固件制造有限公司;(8)春雨(东莞)五金
制品有限公司;(9)浙江新东方紧固件有限公司;(10)慈溪
振成机械有限公司;(11)宁波宁力高强度紧固件有限公司;
(12)宁波东港紧固件制造有限公司;(13)宁波兴怡紧固件
有限公司;(14)富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司;
(15)东风汽车紧固件有限公司。
国外的话:Wureth; Ruia, Kamax,FONTANA, A.RATI 大概这些吧。。。。
请知道东风汽车公司周文杰的情况?
20 通用铸锻厂 ——技校旁边
21 专用设备厂 ——宜家天城旁边
22 设备制造厂 ___六堰体育馆后
23 刃量具厂 ___红卫转盘过500M
24 动力设备厂 ——汽院旁边
25 冲模厂 ——十堰东风技术中心后面
26 水 厂 ——装备公司并排300M左右
27 热电厂 ——汽院对面
28 煤气厂 ——红卫转盘附近
40 车身厂 ___配套处进
41 车架厂 ___交警3大队对面
42 车轮厂 ——设备制造厂旁边
43 总装厂 ___与车架厂并列
44 车箱厂 ___现为东风专用汽车公司,朝阳路那
45 制泵厂 ___东风六中后面
46 钢板弹簧厂 ——大岭路往里
47 非金属件厂(内饰件) ——顾家岗
48 铸造一厂 ___ 花果那
49 发动机厂 ___交警4大队
50 铸造二厂 ___白浪
51 车桥厂 ——锻造厂旁边
52 锻造厂 ___十堰三环专用汽车总部对面
54 传动轴厂 ___三堰天桥进
55 精密铸造厂 ——老营
56 粉末冶金厂 ——丹江
57 柴油发动机厂/东风康明斯 ——襄樊基地
58 铸造三厂 ——襄樊基地
59 变速箱厂 ——发动机厂旁边
60 散热器厂 ——技校对面
61 标准件厂 ——张湾医院大岭路往里
62 化油器厂 ——现为东风制动系统公司靠近柏林了
63 仪表厂 ——襄樊
64 活塞轴瓦厂 ——制动系公司旁边 花果
姓名 周文杰
性别 男
出生日期 1952
学历 大专
国籍 中国
简历
1968年参加工作,16年1月入党,本人成份学生,高级经济师。现任东风汽车公司集团常务董事、公司总经理助理、南方事业代表处总经理、深圳市东风置业有限公司董事长。 1968.3-18.1 东风汽车公司标准件厂团委书记 1969.2-1988.5 东风汽车公司党委调研室副所长(副处级) 10.6-1990 东风汽车公司经营管理调研所所长(正处级) 1990.8-1995.5 东风汽车公司总经理助理、常务董事(副厂级) 1995.6-至今 东风汽车公司南方事业代表处总经理
持股情况 公司名称 持股数量 持股变动原因 截止日期
上海棱光实业股份有限公司 2000-12-31
上海棱光实业股份有限公司 0股 无 1999-12-31
任职情况 公司名称 职务 任职日期 离职日期 持股数量 持股市值 报酬
上海棱光实业股份有限公司 董事 1999-06-30 2001-06-28
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。